ymddiriedolwyr LOCKING CASTLE CHURCH
Rhif yr elusen: 1170425
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (232 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel John Dinsmore | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
LINDA FRANCES THOMAS | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Alison Jane Elizabeth Castrey | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Neville Cranston Brownlee | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Adele Lloyd | Ymddiriedolwr | 04 October 2020 |
|
|||||
Katherine Mary Hollis | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
||||
CATHY BOND | Ymddiriedolwr | 15 April 2018 |
|
|
||||
ANDREW PEARCE | Ymddiriedolwr | 14 November 2016 |
|
|
||||
MARTIN GEORGE PURNELL | Ymddiriedolwr | 09 October 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.