PILLATON VILLAGE HALL CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Village Hall and environs are available to parishioners and those in surrounding areas for events and functions. Fund raising events are organised on a regular basis by the trustees.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cernyw
Llywodraethu
- 26 Ebrill 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 284234 PILLATON VILLAGE HALL
- 13 Ionawr 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Dolley | Cadeirydd | 13 January 2017 |
|
|
||||
Elisabeth Bailey | Ymddiriedolwr | 23 October 2024 |
|
|
||||
Kirsteen June Mims | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Matthew Roser | Ymddiriedolwr | 04 May 2022 |
|
|
||||
Sarah Bunkum | Ymddiriedolwr | 28 July 2021 |
|
|
||||
Peter Johnson | Ymddiriedolwr | 01 February 2020 |
|
|
||||
Robin Dwane | Ymddiriedolwr | 26 July 2018 |
|
|
||||
Chris Ley | Ymddiriedolwr | 13 January 2017 |
|
|||||
Shirley Floyd | Ymddiriedolwr | 13 January 2017 |
|
|
||||
Carole Hoskin | Ymddiriedolwr | 13 January 2017 |
|
|
||||
Brian Henderson | Ymddiriedolwr | 13 January 2017 |
|
|
||||
Susan White | Ymddiriedolwr | 13 January 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.20k | £37.38k | £28.82k | £18.07k | £7.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.89k | £23.72k | £35.50k | £22.43k | £12.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £19.60k | £10.67k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 12 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 12 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 11 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 11 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 19 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 19 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 10 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 10 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 16 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 16 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 13 Jan 2017 as amended on 07 Mar 2020 as amended on 16 Apr 2024
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION AND MAINTENANCE OF A VILLAGE HALL FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF PARISH OF PILLATON IN THE COUNTY OF CORNWALL, WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, INCLUDING USE FOR: A) MEETINGS, LECTURES AND CLASSES, AND B) OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION, WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE INHABITANTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
19 Barton Meadow
Pillaton
Saltash
PL12 6SE
- Ffôn:
- 07972817086
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window