DUDLEY INCLUSIVE ACTIVITIES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Delivering innovative non-traditional weekly sport and physical activity sessions to children and young people with disabilities. We have a variety of clubs which support particular needs including clubs for people with physical disabilities and clubs for people with severe learning disabilities. The charity also has a volunteer academy which is helping to widen disability awareness.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2021
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Dudley
Llywodraethu
- 31 Ionawr 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREG SOUTHALL | Cadeirydd | 12 January 2017 |
|
|
||||
ANDREW MOORBY | Ymddiriedolwr | 12 January 2017 |
|
|
||||
CHRISTOPHER BINNION | Ymddiriedolwr | 11 January 2017 |
|
|
||||
ELIZABETH JONES | Ymddiriedolwr | 11 January 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.06k | £19.48k | £24.98k | £13.52k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.09k | £22.25k | £20.44k | £9.20k | £1.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £920 | £1.99k | £1.50k | £1.48k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 188 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 188 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 554 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 554 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Medi 2022 | 311 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Medi 2022 | 311 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Mawrth 2022 | 513 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Mawrth 2022 | 513 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 31 Jan 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS TO RELIEVE THOSE IN NEED WITHIN THE DUDLEY BOROUGH IN PARTICULAR BY IMPROVING THE QUALITY OF LIFE AND ASSISTING IN THE INTEGRATION INTO SOCIETY OF PEOPLE WITH A DISABILITY THROUGH A RANGE OF SOCIAL AND PHYSICAL ACTIVITIES, RECREATIONAL AND COMPETITIVE SPORTS WHICH ENCOURAGE AND FACILITATE THEIR PARTICIPATION (IN SUCH SPECIALISED ACTIVITIES) AND ASSISTING WITH THE PROVISION OF TRAINING, EQUIPMENT AND FACILITIES FOR THEIR BENEFIT IN FURTHERANCE OF THIS CHARITABLE PURPOSE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
144 MILL STREET
BRIERLEY HILL
DY5 2TL
- Ffôn:
- 07875646812
- Gwefan:
-
dudleyinclusiveactivities.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window