Hanes ariannol SAFE PLACES FOR CHILDREN SECRETARIAT

Rhif yr elusen: 1173449
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £105.85k £62.49k £0 £1.82m £3.10m
Cyfanswm gwariant £88.09k £6.76k £28.46k £2.07m £2.03m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £1.60m
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £1.70m N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £0 £1.30m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £1.82m £1.80m
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Arall N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £2.07m £2.03m
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £0 £0