Hanes ariannol THE ROOTS FOUNDATION WALES
Rhif yr elusen: 1174107
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (52 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £95.59k | £209.34k | £194.55k | £201.80k | £323.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £58.79k | £147.14k | £168.74k | £186.74k | £228.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £15.87k | £116.01k | £81.55k | £77.98k | £224.80k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £12.00k | £6.82k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.