Hanes ariannol IMARA CIO
Rhif yr elusen: 1170331
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £404.45k | £423.63k | £717.30k | £914.39k | £880.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £361.78k | £392.49k | £620.10k | £864.27k | £902.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £165.55k | £143.93k | N/A | £638.85k | £746.69k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £8.35k | £416.39k | £6.23k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £37.65k | £63.47k | £30.99k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £1.56k | £4.39k | £10.36k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £678.09k | £846.53k | £839.28k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £620.10k | £864.27k | £899.91k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £0 | £2.27k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £0 | £0 | £3.27k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.