Hanes ariannol ICOARM

Rhif yr elusen: 1170802
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (86 diwrnod yn hwyr)

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 16/12/2019 16/12/2020 16/12/2021 16/12/2022 16/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A