Hanes ariannol ROMSEY ARTHRITIS HYDROTHERAPY GROUP

Rhif yr elusen: 1171462
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £23.03k £16.11k £18.48k £19.78k £23.14k
Cyfanswm gwariant £21.33k £15.69k £19.07k £19.20k £25.37k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.50k N/A N/A N/A N/A