Ymddiriedolwyr ROMSEY ARTHRITIS HYDROTHERAPY GROUP
Rhif yr elusen: 1171462

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham Milner | Cadeirydd | 04 June 2018 |
|
|
||||
Carolyn Bonner | Ymddiriedolwr | 04 November 2024 |
|
|
||||
Heather Witham | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||
Nicola Ayres | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||
Maureen Osmond | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||
Susan Brodrick | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||
Ruth Hodgson | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||
Margaret Gow | Ymddiriedolwr | 18 November 2019 |
|
|
||||
KATRINA THORMAN | Ymddiriedolwr | 15 August 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.