MAYBE SOUTHWEST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Maybe provides funding and access to psychotherapy for members of the public who are experiencing mental health needs not met by statutory services and unable to access therapy due to sufficient financial means.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 08 May 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Caerfaddon A Gogledd Ddwyrain Gwlad Yr Haf
- Dinas Bryste
- Gwlad Yr Haf
- Swydd Gaerloyw
- Wiltshire
Llywodraethu
- 08 Mai 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STUART SCORGIE | Cadeirydd | 25 September 2016 |
|
|
||||
Manoj Das | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|
||||
Robert Beever | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Helen Draper | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||
MARIE-CLAIRE FITZPATRICK | Ymddiriedolwr | 26 September 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 08/05/2020 | 08/05/2021 | 08/05/2022 | 08/05/2023 | 08/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.37k | £21.18k | £27.15k | £31.98k | £25.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.26k | £11.22k | £26.60k | £29.62k | £35.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 08 Mai 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 08 Mai 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 08 Mai 2023 | 20 Mawrth 2024 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 08 Mai 2023 | 20 Mawrth 2024 | 12 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 08 Mai 2022 | 01 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 08 Mai 2022 | 01 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 08 Mai 2021 | 15 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 08 Mai 2021 | 15 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 08 Mai 2020 | 22 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 08 Mai 2020 | 22 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 08 May 2017 as amended on 29 Nov 2024
Gwrthrychau elusennol
The preservation and promotion of good mental health and wellbeing through the provision of psychotherapy services to members of the public. In particular, to children and adults facing unmet mental health needs that fall outside of, or are not able to be met within, the scope of statutory services and who lack the financial resources to access private services.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Inwoods
Abbots Leigh Road
Abbots Leigh
BRISTOL
BS8 3QA
- Ffôn:
- 07941218072
- E-bost:
- maybesouthwest@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window