Ymddiriedolwyr WARWICK PREPARATORY SCHOOL ASSOCIATION (WPSA)

Rhif yr elusen: 1172090
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 310 diwrnod

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
HELEN OWEN Cadeirydd 20 January 2017
Dim ar gofnod
Gursharan Malhi Ymddiriedolwr 10 September 2024
Dim ar gofnod
Julie Susan Moon Ymddiriedolwr 16 September 2021
Dim ar gofnod
Harjit Hundal Ymddiriedolwr 01 September 2021
Dim ar gofnod
Clare Sarah Henderson Harding Ymddiriedolwr 12 September 2019
Dim ar gofnod
HELLEN CAROLINE DODSWORTH Ymddiriedolwr 20 January 2017
Dim ar gofnod