THOMAS ARNEWAY'S LOAN CHARITY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To make loans to persons resident in Greater London or in the counties adjoining thereto or in the counties of Bedfordshire, East Sussex, West Sussex and Hampshire who are in need of financial assistance and who are prepared for or engaged in any trade, business or profession with a preference for such persons who are resident in the London Borough of the City of Westminster.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2021
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Bedford
- Dwyrain Sussex
- Gorllewin Sussex
- Hampshire
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 24 Mai 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 206964 SAMUEL WILSON'S LOAN CHARITY
- 23 Chwefror 2017: CIO registration
- 24 Mai 2022: Tynnwyd (WEDI UNO)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2018 | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £780 | £624 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.58k | £2.51k | £10.99k | £9.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 01 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 01 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 22 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 22 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2019 | 22 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2019 | 22 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2018 | 17 Ebrill 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2018 | 17 Ebrill 2019 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION REGISTERED 23 FEB 2017 AMENDED ON 18 AUG 2021
Gwrthrychau elusennol
TO MAKE GRANTS TO PERSONS RESIDENT IN GREATER LONDON OR IN THE ADJOINING PARISHES THERETO OR IN THE COUNTIES OF BEDFORDSHIRE, EAST SUSSEX, WEST SUSSEX AND HAMPSHIRE WHO ARE IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE AND WHO ARE PREPARING FOR OR ENGAGED IN ANY TRADE, BUSINESS OR PROFESSION WITH A PREFERENCE FOR SUCH PERSONS WHO ARE RESIDENT IN THE LONDON BOROUGH OF THE CITY OF WESTMINSTER.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window