Ymddiriedolwyr TRENDLEWOOD CHURCH

Rhif yr elusen: 1170989
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Morey Andrews Cadeirydd 30 January 2022
Dim ar gofnod
Mark Austin Ymddiriedolwr 14 May 2023
Dim ar gofnod
Sarah Louise Sanderson Ymddiriedolwr 03 October 2022
Dim ar gofnod
Edward Sheffield Ymddiriedolwr 01 May 2022
Dim ar gofnod
SIMON TIMOTHY CROSS Ymddiriedolwr 01 May 2022
Dim ar gofnod
Sharon Brown Ymddiriedolwr 01 January 2021
Dim ar gofnod
Karan Price Ymddiriedolwr 25 October 2020
Dim ar gofnod
LINDSAY HUTCHINSON Ymddiriedolwr 15 April 2018
Dim ar gofnod