THE MALPAS CHURCH JUNIOR SCHOOL ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
junior and infants school
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 January 2006
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cymru
Llywodraethu
- 06 Awst 1979: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Estyn: Arolygiaeth Addysg A Hyfforddiant Yng Nghymru Em
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Houghton | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|||||
Susan Hunt | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||
Tom Hills | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2004 | 01/01/2006 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £228 | £259 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 189 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 189 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 555 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 555 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 920 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 920 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1285 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1285 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1650 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1650 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 12 SEPTEMBER 1976 AS AMENDED 26 SEPTEMBER 1979.
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS OF THE SCHOOL BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR EDUCATION AT THE SCHOOL (NOT NORMALLY PROVIDED BY THE L.E.A.) ANS AS AN ANCILLARY THERETO MAY: (A) FOSTER MORE EXTENDED RELATIONSHIPS BETWEEN STAFF, PARENTS AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL; AND (B) ENGAGE IN ACTIVITIES WHICH SUPPORT THE SCHOOL AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS ATTENDING IT.
Maes buddion
THE CATCHMENT AREA OF THE SCHOOL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MALPAS CHURCH PRIMARY SCHOOL
YEWBERRY CLOSE
NEWPORT GWENT
NP20 6WJ
- Ffôn:
- 01633439255
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window