ST JOHN'S DEAF COMMUNITY CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
St John's Deaf Community Centre is open regularly on most days of the week. They offer a huge range of activities and events, providing a warm welcome to anyone who is Deaf, Deafened, Hard of Hearing and their friends and family. St John's organises regular functions, the club has a great atmosphere and new members are most welcome.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 04 May 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
35 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 05 Rhagfyr 2016: Cofrestrwyd
- ST JOHN'S DEAF CLUB (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Miller | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
MATTHEW ROBERT BANKS | Ymddiriedolwr | 01 August 2013 |
|
|
||||
JEFFERY MARK DREW | Ymddiriedolwr | 02 July 2013 |
|
|
||||
CATHERINE DREW | Ymddiriedolwr | 02 July 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 04/05/2020 | 04/05/2021 | 04/05/2022 | 04/05/2023 | 04/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £41.83k | £40.67k | £45.78k | £113.82k | £104.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £43.08k | £33.91k | £51.88k | £86.43k | £95.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 04 Mai 2024 | 19 Mawrth 2025 | 15 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 04 Mai 2024 | 19 Mawrth 2025 | 15 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 04 Mai 2023 | 16 Mai 2024 | 73 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 04 Mai 2023 | 16 Mai 2024 | 73 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 04 Mai 2022 | 23 Mai 2023 | 80 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 04 Mai 2022 | 16 Mai 2024 | 439 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 04 Mai 2021 | 16 Mai 2022 | 73 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 04 Mai 2021 | 16 Mai 2022 | 73 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 04 Mai 2020 | 28 Ebrill 2022 | 420 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 04 Mai 2020 | 28 Ebrill 2022 | 420 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 02 JUL 2013
Gwrthrychau elusennol
TO FURTHER OR BENEFIT DEAF PEOPLE AND SIGN LANGUAGE USERS IN NORTH LONDON AND THE SURROUNDING AREAS AND ALSO IN THE UNITED KINGDOM AND INTERNATIONALLY, WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY ASSOCIATING TOGETHER WITH THE SAID INDIVIDUALS AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECTIVE OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR SUCH INDIVIDUALS. IN FURTHERANCE OF THESE OBJECTS BUT NOT OTHERWISE, THE TRUSTEES SHALL HAVE POWER: TO ESTABLISH OR SECURE THE ESTABLISHMENT OF A COMMUNITY CENTRE TO MAINTAIN OR MANAGE OR CO-OPERATE WITH ANY STATUTORY AUTHORITY IN THE MAINTENANCE AND MANAGEMENT OF SUCH A CENTRE FOR ACTIVITIES PROMOTED BY THE CHARITY IN FURTHERANCE OF THE ABOVE OBJECTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St John's Deaf Community Centre
258 Green Lanes
LONDON
N4 2HE
- Ffôn:
- 07738403060
- E-bost:
- matthew@sjdcc.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window