WESTON-SUPER-MARE CHRISTADELPHIAN ECCLESIA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We hold regular Breaking of Bread services and Public addresses on Sundays and Bible Classes during the week. The public addresses and Bible Classes are advertised to the public on notice boards outside our meeting hall and on our website. They may also be promoted by the distribution of leaflets and advertisements in the local paper from time to time.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
18 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gogledd Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 10 Mai 2017: Cofrestrwyd
- WESTON CHRISTADELPHIANS (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER GORDON ROGERS | Cadeirydd | 01 January 2000 |
|
|
||||
Lionel John Albert Haines | Ymddiriedolwr | 30 October 2024 |
|
|
||||
Jonathan Mathias | Ymddiriedolwr | 30 October 2024 |
|
|||||
Stephen George Sweeting | Ymddiriedolwr | 30 October 2024 |
|
|
||||
ARTHUR COLIN JANNAWAY | Ymddiriedolwr | 01 January 2009 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.66k | £2.05k | £9.24k | £12.07k | £12.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.60k | £4.44k | £6.11k | £16.54k | £17.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 01 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 10 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 27 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 11 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 04 MAY 2016
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE CHRISTADELPHIAN BIRMINGHAM AMENDED STATEMENT OF FAITH FOR THE BENEFIT OF THE CHRISTADELPHIAN COMMUNITY AND MEMBERS OF THE PUBLIC, THROUGH THE HOLDING OF MEETINGS FOR WORSHIP, PRAYER AND THE PREACHING OF THE GOSPEL, PROVIDING RELIGIOUS TEACHING AND PUBLICATIONS, THE PROMOTION OF CHARITABLE WORKS AND THE PROVISION OF PASTORAL CARE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 TYLER GREEN
WESTON-SUPER-MARE
BS22 7DZ
- Ffôn:
- 01934518344
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window