Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HIGH BEACH
Rhif yr elusen: 1170115

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Victoria Jane Yeadon | Cadeirydd | 16 March 2020 |
|
|
||||
Margaret Wackett | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Dasrika Wijesuriya | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Laura Stavrou | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Shaun Harrison | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Stella Ann MURPHY | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Sandra Jean POTTER | Ymddiriedolwr | 16 March 2020 |
|
|
||||
Dawn Baird | Ymddiriedolwr | 26 April 2019 |
|
|
||||
Paul Harragan | Ymddiriedolwr | 27 April 2018 |
|
|
||||
Nicola Amy Garrett | Ymddiriedolwr | 27 April 2018 |
|
|
||||
Martin Rumbelow | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||
Kevin Mark Horton | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||
ALISON HODGKINSON | Ymddiriedolwr | 26 April 2016 |
|
|
||||
GREGOR ROGER MARTIN DAVIS | Ymddiriedolwr | 24 April 2012 |
|
|
||||
Rev Sally Anne Jane Begley | Ymddiriedolwr | 10 April 1997 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.