BREAST FRIENDS NORTHAMPTONSHIRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Breast Friends Northamptonshire provides practical and emotional support for people affected by Breast Cancer in Northamptonshire and the surrounding area.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Northampton
Llywodraethu
- 16 Chwefror 2017: CIO registration
- BREAST FRIENDS NORTHAMPTON (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEONIE HEARD | Cadeirydd | 16 February 2017 |
|
|
||||
Philippa Plater Mrs | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Julie Kennedy | Ymddiriedolwr | 31 January 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £40.68k | £17.09k | £31.96k | £31.96k | £35.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £32.19k | £23.96k | £27.46k | £27.46k | £35.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 31 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 31 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 01 Ebrill 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 01 Ebrill 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 31 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 31 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 12 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 12 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 30 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 30 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 16 Feb 2017 as amended on 04 Jul 2019 as amended on 31 Jul 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE THE RELIEF OF SICKNESS AND PROMOTION OF GOOD HEALTH OF PEOPLE DIAGNOSED WITH BREAST CANCER IN NORTHAMPTONSHIRE AND SURROUNDING AREA, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: BY PROVIDING PRACTICAL AND EMOTIONAL SUPPORT TO THOSE DIAGNOSED WITH, THEIR SUPPORTERS AND THOSE AFFECTED BY BREAST CANCER. PROMOTING AWARENESS OF BREAST CANCER IN OUR COMMUNITY THROUGH EDUCATION AND INFORMATION OF ANY RELEVANT WIDER SUPPORT AVAILABLE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
18 Campus Drive
NORTHAMPTON
NN2 7FN
- Ffôn:
- 07582394956
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window