THE COMMONWEALTH WAR GRAVES FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The CWGF is a charitable foundation highlighting the work of the Commonwealth War Graves Commission (CWGC). We engage young people from communities around the UK interested in the story of our common sacrifice and shared history. By supporting the CWGF, people will enable us to fund education and activities which will capture the public imagination, and highlight the work the CWGC does.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£616,123
Roddion a chymynroddion | £490.28k | |
Weithgareddau elusennol | £64.01k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £56.42k | |
Buddsoddiadau | £5.42k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£594,440
Codi arian | £361.39k | |
Weithgareddau elusennol | £233.05k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £361.39k | |
Gwariant elusennol | £233.05k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £21.68k |
Pobl

3 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 08 Mawrth 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rt Hon Philip Martin Dunne | Ymddiriedolwr | 11 March 2025 |
|
|||||
Gerald Anthony Allison | Ymddiriedolwr | 05 September 2023 |
|
|
||||
Christopher Walsh | Ymddiriedolwr | 05 September 2023 |
|
|
||||
Julian Ascott Evans | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
The Rt Hon Kevan Jones | Ymddiriedolwr | 22 November 2018 |
|
|
||||
DAME JUDITH MAYHEW JONAS DBE | Ymddiriedolwr | 12 September 2017 |
|
|
||||
Captain Jagjeet Singh-Sohal | Ymddiriedolwr | 25 July 2017 |
|
|
||||
Sir Adrian Alastair Montague | Ymddiriedolwr | 16 May 2017 |
|
|
||||
BRIG ALASTAIR ANDREW BERNARD REIBEY BRUCE OF CRIONAICH | Ymddiriedolwr | 08 March 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £341.90k | £566.85k | £415.65k | £404.69k | £616.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £339.07k | £250.67k | £376.37k | £802.11k | £594.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £499.42k | N/A | N/A | £490.28k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £7.80k | N/A | N/A | £56.42k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £59.62k | N/A | N/A | £64.01k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | N/A | N/A | £5.42k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £70.75k | N/A | N/A | £128.56k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £138.50k | N/A | N/A | £233.05k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £112.17k | N/A | N/A | £361.39k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £7.02k | N/A | N/A | £6.47k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £50.00k | N/A | N/A | £126.61k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | £511.51k | N/A | N/A | £225.11k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | £98.03k | N/A | N/A | £149.66k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 06 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 06 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 13 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 13 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 22 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION REGISTERED 08 MAR 2017 AMENDED ON 06 MAY 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE FOR THE PUBLIC BENEFIT: (A) TO PROMOTE AND SUPPORT THE MAINTENANCE AND UPKEEP OF GRAVES, CEMETERIES, BUILDINGS AND MEMORIALS FOR THE BURIAL AND COMMEMORATION OF MEMBERS OF THE NAVAL, MILITARY AND ARMED FORCES FROM COUNTRIES OF THE COMMONWEALTH WHO WERE KILLED DURING THE FIRST WORLD WAR OR THE SECOND WORLD WAR ANYWHERE IN THE WORLD, IN PARTICULAR (BUT WITHOUT LIMITATION), THROUGH THE SUPPORT OF CHARITABLE ACTIVITIES UNDERTAKEN BY THE COMMONWEALTH WAR GRAVES COMMISSION; (B) TO ADVANCE CITIZENSHIP AMONG THE PEOPLE OF THE COMMONWEALTH THROUGH THE COMMEMORATION OF MEMBERS OF THE NAVAL, MILITARY AND ARMED FORCES FROM COUNTRIES OF THE COMMONWEALTH WHO WERE KILLED DURING THE FIRST WORLD WAR AND THE SECOND WORLD WAR; AND (C) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE HISTORY OF THE FIRST WORLD WAR AND THE SECOND WORLD WAR, IN PARTICULAR (BUT WITHOUT LIMITATION), THROUGH ADVANCING EDUCATION IN THE LIVES OF THOSE COMMEMORATED BY THE COMMONWEALTH WAR GRAVES COMMISSION AND IN THE HISTORY OF THE CEMETERIES, BUILDINGS AND MEMORIALS MAINTAINED BY THE COMMONWEALTH WAR GRAVES COMMISSION.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Commonwealth War Graves Commission
2 Marlow Road
MAIDENHEAD
SL6 7DX
- Ffôn:
- 01628507278
- E-bost:
- LAURA.STOKER@CWGC.ORG
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window