Ymddiriedolwyr THE SUTTON HOO SHIP'S COMPANY
Rhif yr elusen: 1175475

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sean McMillan | Cadeirydd | 25 June 2023 |
|
|
||||
William Newman | Ymddiriedolwr | 19 March 2025 |
|
|
||||
Helen Geake | Ymddiriedolwr | 25 June 2023 |
|
|
||||
Jonathan David Lea | Ymddiriedolwr | 18 March 2022 |
|
|
||||
Sharon Kindleysides | Ymddiriedolwr | 18 March 2022 |
|
|
||||
Dr Damian Robinson | Ymddiriedolwr | 11 October 2021 |
|
|
||||
Dr Angela Care Evans | Ymddiriedolwr | 11 October 2021 |
|
|
||||
Simon Jonathon Steel | Ymddiriedolwr | 27 January 2019 |
|
|
||||
Richard Anthony Startin | Ymddiriedolwr | 27 January 2019 |
|
|
||||
Professor MARTIN CARVER | Ymddiriedolwr | 15 September 2016 |
|
|
||||
ANDREW FITZGERALD | Ymddiriedolwr | 15 September 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.