Hanes ariannol THE MILA CHARITABLE ORGANISATION
Rhif yr elusen: 1169936
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £367.47k | £456.75k | £525.63k | £1.21m | £424.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £366.23k | £140.57k | £445.52k | £311.76k | £487.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £463.87k | £1.14m | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £61.75k | £62.78k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £463.87k | £1.14m | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £405.41k | £258.07k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £40.10k | £53.69k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £18.71k | £17.14k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £386.70k | £240.93k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £40.10k | £53.69k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.