EAST DORSET LAWN TENNIS & CROQUET CLUB LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Community participation in healthy recreation for the public benefit the provision of facilities for playing sports, for the benefit of the inhabitants of Poole of facilities for recreation or other leisure time occupation of individuals for the public at large in the interests of social welfare and with the object of improving the condition of life of the said inhabitants.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
150 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Poole
Llywodraethu
- 25 Ionawr 2017: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Graham | Ymddiriedolwr | 16 July 2024 |
|
|
||||
Jonathan Powe | Ymddiriedolwr | 13 December 2022 |
|
|
||||
Paul Nation | Ymddiriedolwr | 29 November 2021 |
|
|
||||
Andrew Crowe | Ymddiriedolwr | 24 May 2021 |
|
|
||||
Sue Hobden | Ymddiriedolwr | 15 March 2021 |
|
|
||||
Lynn Alida Webb | Ymddiriedolwr | 25 March 2019 |
|
|
||||
Penelope Ann Simmonds | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
Clive Kent Richardson | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
Simon Daniel Gribbin | Ymddiriedolwr | 07 November 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £163.47k | £179.76k | £233.40k | £254.73k | £274.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £138.19k | £107.69k | £138.62k | £162.74k | £208.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £39.50k | £12.40k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 06 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 06 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 16 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 16 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 17 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 17 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 01 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 19 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 19 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 14 NOV 2016 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 13 JAN 2017
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITYÆS OBJECTS (ÆOBJECTSÆ) ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING: (1) THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE PLAYING OF TENNIS, CROQUET AND OTHER APPROPRIATE CHARITABLE SPORTS. (2) TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF POOLE AND THE SURROUNDING AREA THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES OR FOR THE PUBLIC AT LARGE IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITION OF LIFE OF THE SAID INHABITANTS.'
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
East Dorset Lawn Tennis & Croquet C
Salterns Road
POOLE
BH14 8BL
- Ffôn:
- 01202 740219
- E-bost:
- info@edltcc.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window