Ymddiriedolwyr EAST DORSET LAWN TENNIS & CROQUET CLUB LIMITED
Rhif yr elusen: 1171297
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Graham | Ymddiriedolwr | 16 July 2024 |
|
|
||||
Jonathan Powe | Ymddiriedolwr | 13 December 2022 |
|
|
||||
Paul Nation | Ymddiriedolwr | 29 November 2021 |
|
|
||||
Andrew Crowe | Ymddiriedolwr | 24 May 2021 |
|
|
||||
Sue Hobden | Ymddiriedolwr | 15 March 2021 |
|
|
||||
Lynn Alida Webb | Ymddiriedolwr | 25 March 2019 |
|
|
||||
Penelope Ann Simmonds | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
Clive Kent Richardson | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
Simon Daniel Gribbin | Ymddiriedolwr | 07 November 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.