Hanes ariannol ONE CHURCH LEICESTER
Rhif yr elusen: 1170291
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £633.02k | £594.75k | £688.46k | £1.14m | £1.62m | |
|
Cyfanswm gwariant | £448.93k | £578.99k | £700.40k | £836.20k | £1.12m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £18.62k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £549.57k | £530.97k | £614.07k | £1.00m | £1.35m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £42.93k | £50.12k | £81.21k | £95.74k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £57.75k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £25.71k | £2.20k | £2.06k | £33.09k | £85.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £18.62k | £22.20k | £18.00k | £89.94k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £15.00k | £28.31k | £91.32k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £448.93k | £152.68k | £238.61k | £226.50k | £296.16k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.58k | £0 | £4.19k | £32.65k | £17.91k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £101.15k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £426.31k | £461.79k | £609.69k | £826.61k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.