DESFORD LIBRARY COMMUNITY HUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The provision of a public library for recreation and/or other leisure time occupation of individuals who have a need of such facilities by reason of their youth, age, infirmity or disablement, financial hardship or social and economic circumstances for the public at large in the interests of social welfare in Desford and surrounding areas
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Gaerl?r
Llywodraethu
- 28 Tachwedd 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANNA MARGARET REGAN | Cadeirydd | 10 October 2017 |
|
|
||||||||||||
Christopher Evans | Ymddiriedolwr | 02 October 2022 |
|
|
||||||||||||
Steeve Reeves | Ymddiriedolwr | 22 January 2019 |
|
|
||||||||||||
DAVID ANTONY CLARICOATES | Ymddiriedolwr | 10 October 2017 |
|
|
||||||||||||
COLIN CRANE | Ymddiriedolwr | 10 October 2017 |
|
|
||||||||||||
Jane Elizabeth Snookes | Ymddiriedolwr | 10 October 2017 |
|
|
||||||||||||
PATRICIA CRANE | Ymddiriedolwr | 10 October 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £28.38k | £15.56k | £16.11k | £13.78k | £7.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.00k | £2.11k | £11.98k | £13.30k | £19.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £6.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £14.79k | £9.45k | £650 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Rhagfyr 2021 | 58 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Rhagfyr 2021 | 58 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Rhagfyr 2021 | 423 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Rhagfyr 2021 | 423 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 28 Nov 2017
Gwrthrychau elusennol
1.THE PROVISION OF A PUBLIC LIBRARY IN DESFORD AND THE SURROUNDING AREA. 2. TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF RESIDENTS OF DESFORD AND SURROUNDING AREA THE PROVISION OF A PUBLIC LIBRARY FOR RECREATION AND OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE A NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES OR FOR THE PUBLIC AT LARGE IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITION OF LIFE OF THE SAID RESIDENTS. 3. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN DESFORD AND SURROUNDING AREA BY OPERATING AND MANAGING A LENDING LIBRARY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
DESFORD LIBRARY COMMUNITY HUB
MAIN STREET
DESFORD
LEICESTER
LE9 9JP
- Ffôn:
- 07747107237
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window