Ymddiriedolwyr THE GATE CHURCH

Rhif yr elusen: 1171487
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
JONATHAN RICHARDS Cadeirydd 06 February 2017
Dim ar gofnod
Joanna Elizabeth Ivey Ymddiriedolwr 07 July 2024
Dim ar gofnod
Micah Joel Deegan Ymddiriedolwr 24 March 2024
Dim ar gofnod
George Andrew Kawalek Ymddiriedolwr 24 March 2024
Dim ar gofnod
Michael Dugan Ymddiriedolwr 10 September 2023
Dim ar gofnod
Jonathan Matthew Ivey Ymddiriedolwr 29 March 2017
Dim ar gofnod