ymddiriedolwyr WHITBY LITERARY AND PHILOSOPHICAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 1171266
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr David Rodwell-Cox | Cadeirydd | 08 March 2020 |
|
|
||||
Robert Henry Williams | Ymddiriedolwr | 21 March 2023 |
|
|
||||
Gregory Simon Pipe | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|
||||
Penny Cockill | Ymddiriedolwr | 29 April 2022 |
|
|
||||
Robert Charles Smith | Ymddiriedolwr | 29 April 2022 |
|
|
||||
Colin Clifford Pyrah OBE | Ymddiriedolwr | 19 June 2019 |
|
|
||||
Susan Morton | Ymddiriedolwr | 17 April 2019 |
|
|
||||
SARAH MARGARET BOOTH | Ymddiriedolwr | 25 February 2018 |
|
|
||||
MRS R SMITH | Ymddiriedolwr | 22 January 2017 |
|
|||||
MRS W PRICE | Ymddiriedolwr | 22 January 2017 |
|
|||||
MRS A ROBERTS | Ymddiriedolwr | 22 January 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.