Hanes ariannol CLIFTON DIOCESE
Rhif yr elusen: 1170168
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.82m | £11.44m | £7.60m | £14.41m | £12.03m | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.52m | £11.53m | £8.81m | £9.68m | £10.52m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £2.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £641.00k | N/A | £261.00k | £144.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.28m | £6.57m | £4.83m | £4.98m | £8.74m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £148.00k | £156.00k | £6.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.95m | £2.67m | £1.67m | £2.02m | £2.28m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £512.00k | £448.00k | £458.00k | £408.00k | £525.00k | |
|
Incwm - Arall | £927.00k | £1.60m | £624.00k | £7.00m | £482.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £259.00k | £508.65k | £182.00k | £41.00k | £3.57m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £11.51m | £11.50m | £8.78m | £9.65m | £10.52m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £13.00k | £33.00k | £34.00k | £32.00k | £2.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £30.00k | £31.53k | £37.62k | £73.18k | £56.84k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.