ymddiriedolwyr CLIFTON DIOCESE
Rhif yr elusen: 1170168
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sara Marsh | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|||||
Sharon Owen | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|
||||
John Francis Shipsey | Ymddiriedolwr | 02 February 2024 |
|
|
||||
Ann Marie Wykes | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||
Marie-Louise McDonald | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|||||
Rev Colin Mason | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||
Stephen John Boughton | Ymddiriedolwr | 31 August 2022 |
|
|
||||
Patrick Michael Graves | Ymddiriedolwr | 31 August 2022 |
|
|
||||
Richard Charles Stannard Ashby | Ymddiriedolwr | 10 May 2021 |
|
|
||||
Rev DAVID ROBERT MILLS | Ymddiriedolwr | 15 January 2018 |
|
|
||||
REV CANON JOHN CUNNINGHAM | Ymddiriedolwr | 15 January 2018 |
|
|
||||
Dr MICHAEL HARVEY THOMPSON | Ymddiriedolwr | 15 January 2018 |
|
|
||||
REV MGR CANON LIAM SLATTERY | Ymddiriedolwr | 15 January 2018 |
|
|
||||
REV CANON RICHARD DWYER | Ymddiriedolwr | 15 January 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.