THE GRIPS BRANCH CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Since its inception the organisation has been helping a variety of individuals and families who have or do currently work in the film and television industry. The type of financial help includes; widows and widowers; families of those recently bereaved; the sick or terminally ill, those who have fallen into financial need through accidents at work or illness.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 April 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Darparu Cyllid Arall
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 21 Tachwedd 2016: CIO registration
- GRIPS BRANCH BENEVOLENT FUND (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David John Cross | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|
||||
Ian Ogden | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|
||||
Simon Muir | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|
||||
Michael Rich | Ymddiriedolwr | 06 January 2019 |
|
|
||||
JAMES SAMS | Ymddiriedolwr | 26 September 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2020 | 01/04/2021 | 01/04/2022 | 01/04/2023 | 01/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.17k | £13.50k | £13.94k | £18.48k | £32.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.31k | £13.08k | £16.54k | £13.76k | £27.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2024 | 12 Mawrth 2025 | 39 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2024 | 12 Mawrth 2025 | 39 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2023 | 30 Ebrill 2024 | 89 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2023 | 30 Ebrill 2024 | 89 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2022 | 21 Chwefror 2023 | 20 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2022 | 21 Chwefror 2023 | 20 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2021 | 11 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2021 | 11 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2020 | 01 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2020 | 01 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 21 Nov 2016
Gwrthrychau elusennol
1. FOR THE PUBLIC BENEFIT TO RELIEVE POVERTY AMONG AND PROVIDE ASSISTANCE TO EMPLOYEES AND THEIR DEPENDANTS OR IMMEDIATE RELATIVES OF INDIVIDUALS WORKING WITHIN THE MOTION PICTURE AND TELEVISION INDUSTRY OR PERSONS OR THEIR DEPENDANTS OR IMMEDIATE RELATIVES WHO HAVE AT ANY TIME BEEN EMPLOYED WITHIN THE MOTION PICTURE AND TELEVISION INDUSTRY. 2. FOR THE PUBLIC BENEFIT ANY OTHER CHARITABLE PURPOSES THE TRUSTEES SEE FIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Panavision UK
The Metropolitan Centre
Bristol Road
Greenford
UB6 8GD
- Ffôn:
- 02088397314
- E-bost:
- webmaster@gripsbranch.org.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window