Hanes ariannol AUTISM INITIATIVES GROUP
Rhif yr elusen: 1170634
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £55.11m | £60.66m | £68.00m | £71.18m | £76.77m | |
|
Cyfanswm gwariant | £53.77m | £59.84m | £63.29m | £69.65m | £76.14m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £51.02m | £55.96m | £60.44m | £63.36m | £63.48m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £236.33k | £365.00k | £1.42m | £1.18m | £1.15m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £388.00k | £861.00k | £2.38m | £2.42m | £1.91m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £177.00k | £43.00k | £48.00k | £137.00k | £37.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £54.53m | £59.74m | £65.48m | £68.62m | £74.76m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £13.00k | £19.00k | £5.00k | £7.00k | £63.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £3.00k | £83.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £53.58m | £59.51m | £62.98m | £69.15m | £75.69m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £193.00k | £258.00k | £303.00k | £380.00k | £453.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £166.00k | £169.00k | £129.00k | £141.00k | £177.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £71.00k | £0 | £122.00k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.