HOPE AND SOUL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR EDUCATION AND WELLBEING OF THE CHILDREN. FOR THE PUBLIC BENEFIT TO PROMOTE THE EDUCATION OF PEOPLE IN TANZANIA IN SUCH WAYS AS THE CHARITY TRUSTEES THINK FIT, INCLUDING BY: -AWARDING SCHOLARSHIPS, MAINTENANCE ALLOWANCES OR GRANTS. THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY IN TANZANIA BY PROVIDING: -HOUSING, GRANTS, ITEMS AND SERVICES
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Tanzania
Llywodraethu
- 30 Mawrth 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1177262 JOHNNY FOUNDATION
- 14 Gorffennaf 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Gidney | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
Susan Gidney | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
Ian Barter | Ymddiriedolwr | 03 May 2022 |
|
|
||||
Jacqueline Barter | Ymddiriedolwr | 03 May 2022 |
|
|
||||
Amy Bowles | Ymddiriedolwr | 12 January 2019 |
|
|
||||
CAROLINE PROSSER | Ymddiriedolwr | 14 July 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £34.05k | £46.97k | £73.29k | £104.26k | £130.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.62k | £41.43k | £80.41k | £101.10k | £127.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 05 Ionawr 2022 | 66 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 05 Ionawr 2022 | 66 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 16 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 16 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 14 Jul 2017
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION AND SUPPORT THE WELLBEING OF THE CHILDREN AT WOMENÆS CHRISTIAN ORPHANAGE BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES [NOT REQUIRED TO BE PROVIDED BY THE LOCAL AUTHORITY] FOR EDUCATION AND WELLBEING OF THE CHILDREN. FOR THE PUBLIC BENEFIT TO PROMOTE THE EDUCATION (INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING) OF PEOPLE [UNDER THE AGE OF 25 YEARS] IN TANZANIA IN SUCH WAYS AS THE CHARITY TRUSTEES THINK FIT, INCLUDING BY: - AWARDING TO SUCH PERSONS SCHOLARSHIPS, MAINTENANCE ALLOWANCES OR GRANTS TENABLE AT ANY UNIVERSITY, COLLEGE OR INSTITUTION OF HIGHER OR FURTHER EDUCATION. PROVIDING THEIR EDUCATION, TO UNDERTAKE TRAVEL IN FURTHERANCE OF THAT EDUCATION OR TO PREPARE FOR ENTRY TO ANY OCCUPATION, TRADE OR PROFESSION ON LEAVING ANY EDUCATIONAL ESTABLISHMENT. THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY IN TANZANIA BY PROVIDING: HOUSING, GRANTS, ITEMS AND SERVICES TO INDIVIDUALS IN NEED, OR OTHER ORGANISATIONS WORKING TO PREVENT OR RELIEVE POVERTY. TO ASSIST IN THE TREATMENT AND CARE OF PERSONS SUFFERING FROM MENTAL OR PHYSICAL ILLNESS OF ANY DESCRIPTION OR IN NEED OF REHABILITATION AS A RESULT OF SUCH ILLNESS, BY THE PROVISION OF REHABILITATION OR MEDICAL FACILITIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
38 KEATS CLOSE
WATERLOOVILLE
PO8 8LA
- Ffôn:
- 07972211122
- E-bost:
- hopeandsoultanzania@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window