ymddiriedolwyr RIDGEWOOD PRESCHOOL
Rhif yr elusen: 1170289
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (13 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M WILLIAMS | Cadeirydd | 08 September 2010 |
|
|||||
Lucy Jane Mortimer Jefferies | Ymddiriedolwr | 05 November 2021 |
|
|
||||
Rachel Louise Mills | Ymddiriedolwr | 05 November 2021 |
|
|
||||
Allison Glassenbury | Ymddiriedolwr | 05 November 2021 |
|
|
||||
Bridgette Bennett-Purnell | Ymddiriedolwr | 17 October 2018 |
|
|
||||
Danielle Wakefield | Ymddiriedolwr | 18 January 2017 |
|
|
||||
Emily Griffiths | Ymddiriedolwr | 01 July 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.