RIMINGTON RECREATION ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Football,Cricket,Tennis. Children's play park.Village activities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 20 Awst 1980: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David James | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
Nick Culshaw | Ymddiriedolwr | 27 April 2018 |
|
|
||||
Rowena Culshaw | Ymddiriedolwr | 27 April 2018 |
|
|
||||
ROSEMARY DUCKWORTH | Ymddiriedolwr | 25 April 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £228.56k | £35.32k | £48.95k | £47.53k | £49.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £265.85k | £22.33k | £51.77k | £49.69k | £44.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £75.54k | £19.07k | N/A | £4.80k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 21 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | 21 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 20 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | 20 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 01 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | 01 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 22 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | 22 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 29 Rhagfyr 2020 | 29 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | 29 Rhagfyr 2020 | 29 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 16 JUNE 1980
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF RIMINGTON AND MIDDOP AND THE NEIGHBOURHOOD BY PROVIDING FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS AND IN PARTICULAR TO:- (I) IMPROVE AND EXTEND EXISTING PLAYING AND RECREATIONAL FACILITIES. (II) TO ENCOURAGE ALL FORMS OF RECREATIONAL ACTIVITIES. (III) TO MANAGE, MAINTAIN, IMPROVE AND REPAIR THE PLAY AREAS ESTABLISHED AND THE EQUIPMENT AND MATERIALS PROVIDED FOR THESE PURPOSES. (IV) TO ACQUIRE BY WAY OF PURCHASE, LEASE OR OTHERWISE, LAND FOR THE PURPOSE OF RECREATIONAL ACTIVITIES.
Maes buddion
PARISHES OF RIMINGTON AND MIDDOP AND NEIGHBOURHOOD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Pavilion
Back Lane
Rimington
CLITHEROE
BB7 4EL
- Ffôn:
- 01200445817
- E-bost:
- rosemary.duckworth@outlook.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window