ymddiriedolwyr FOLKESTONE RUGBY FOOTBALL CLUB
Rhif yr elusen: 1171276
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liza cayley | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|
||||
Christopher Mark Walker | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|
||||
Roger Smith | Ymddiriedolwr | 22 September 2021 |
|
|
||||
Steve Cribbens | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Michael Gary Gardner | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
MARK ALAN EDWARDS | Ymddiriedolwr | 24 January 2017 |
|
|
||||
ANDREW NICHOLAS PHILIP DAGGER | Ymddiriedolwr | 24 January 2017 |
|
|
||||
GLENN DAVID FOREMAN | Ymddiriedolwr | 24 January 2017 |
|
|
||||
KENNETH LENNON | Ymddiriedolwr | 24 January 2017 |
|
|
||||
ANDREW MARTIN PIPER PARMENTER | Ymddiriedolwr | 24 January 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.