Hanes ariannol SCROPTON RIDING FOR THE DISABLED CENTRE

Rhif yr elusen: 1170646
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £324.06k £284.96k £157.14k £242.51k £320.81k
Cyfanswm gwariant £299.76k £238.13k £189.45k £237.57k £312.56k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £25.00k £24.50k N/A N/A