ymddiriedolwyr BOTLEY BRIDGES
Rhif yr elusen: 1172139
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Patricia Dowe | Cadeirydd | 03 September 2018 |
|
|
||||
Veronica Cucuiat | Ymddiriedolwr | 10 January 2023 |
|
|
||||
Amy Victoria Walters | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
Susan Wastie | Ymddiriedolwr | 25 February 2020 |
|
|
||||
Sarah Louise Cohen | Ymddiriedolwr | 03 September 2018 |
|
|||||
Louise Kunzemann | Ymddiriedolwr | 03 September 2018 |
|
|
||||
KIM OWEN RANDELL | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.