FND HOPE UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Offering Patient support and awareness through assisting patients to find help and treatment. Creation of Patient educational materials. Join Research Boards Complete Research Surveys Join Scientific Medical Registry Participate in research protocols Read published research articles Engage with Medical and Allied Health Professionals via medical conferences, meetings
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Dibenion Elusennol Erall
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Unol Daleithiau
Llywodraethu
- 28 Mehefin 2017: CIO registration
- FND HOPE (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Callum Patrick Alexander | Cadeirydd | 12 September 2023 |
|
|
||||
Bridget Mildon | Ymddiriedolwr | 04 September 2024 |
|
|
||||
GORDON STANLEY MATTOCKS | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|||||
Victoria Christina McKillen | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|
||||
Dr Penny Trayner | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Abigail Bishop-Laggett | Ymddiriedolwr | 18 November 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £46.74k | £43.10k | £71.46k | £76.02k | £120.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.40k | £20.24k | £62.94k | £51.28k | £107.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 06 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 06 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 02 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 02 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION REGISTERED ON
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF SICKNESS AND PRESERVATION OF HEALTH OF THOSE AFFECTED BY FUNCTIONAL NEUROLOGICAL DISORDER (FND) AND THEIR FAMILIES, CARERS AND COMMUNITIES. IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY BY: 1. RAISING AWARENESS AND UNDERSTANDING OF THE GENERAL PUBLIC INTO THE NATURE, CAUSES, DIAGNOSIS, PREVENTION, TREATMENT AND RECOVERY OF FND THROUGH SOCIAL MEDIA, CHARITABLE EVENTS, MEDICAL CONFERENCES AND ANY OTHER EDUCATIONAL MEANS SUCH AS LEAFLETS AND BOOKLETS. 2. COORDINATING A VOLUNTARY FND PATIENTS REGISTER TO ASSIST DOCTORS IN THE ADVANCEMENT OF NEW AND ONGOING RESEARCH, PREVENTION, TREATMENT AND RECOVERY OF FND IN PARTNERSHIP WITH THE GENETIC ALLIANCE 3. WORKING WITH MEDICAL AND ALLIED HEALTH PROFESSIONALS TO PROVIDE A BETTER UNDERSTANDING OF FND, IMPROVE MEDICAL PROTOCOLS, AND PROMOTE ETHICAL STANDARDS FOR FUNCTIONAL NEUROLOGICAL DISORDER THROUGH PERSONAL CONTACT, ADVOCACY AND TRAINING.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
FND Hope UK
167-169 Great Portland Street
Fifth Floor
LONDON
W1W 5PF
- Ffôn:
- 0203 468 5571
- E-bost:
- fndhopeuk@fndhope.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window