ymddiriedolwyr SOUTHWICK METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1172433
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Frank Okai-Sam Ph.D. | Cadeirydd | 01 September 2019 |
|
|
||||
Mandy Jane Ford | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
BARBARA ANN WILKINS | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
PAMELA MARGARET COUCHMAN | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
Elayne Edith Peacock | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
PHYLLIS GWENDOLINE NICHOLLS | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Wendy Cooke | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
JANET COLLETT | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Rev ROSEMARIE ELAINE GAYE CLARKE MA | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
JULIE SCARRATT | Ymddiriedolwr | 21 June 2018 |
|
|||||
HEATHER MCKAY | Ymddiriedolwr | 05 April 2017 |
|
|||||
ANNE ROSEMARY HARRIS | Ymddiriedolwr | 05 April 2017 |
|
|
||||
YVONNE YATES | Ymddiriedolwr | 05 April 2017 |
|
|
||||
KIM ANNE UPTON | Ymddiriedolwr | 05 April 2017 |
|
|
||||
ROSEMARY JOY DIXON | Ymddiriedolwr | 05 April 2017 |
|
|
||||
EMILY ANNE BERRY | Ymddiriedolwr | 05 April 2017 |
|
|
||||
JENNIFER HARRIS | Ymddiriedolwr | 05 April 2017 |
|
|
||||
Bridget Ann Quint | Ymddiriedolwr | 25 April 2016 |
|
|||||
Philip WEBB | Ymddiriedolwr | 12 May 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.