BEDFORD TOWN BAND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Brass Band
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

16 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
Llywodraethu
- 25 Mai 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin William Orr | Cadeirydd | 09 September 2020 |
|
|
||||
Daniel James Hutchins | Ymddiriedolwr | 18 July 2024 |
|
|
||||
Jennifer Francis | Ymddiriedolwr | 18 July 2024 |
|
|
||||
John Andrew George Bradburn | Ymddiriedolwr | 18 July 2024 |
|
|
||||
David John Barlow | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|
||||
Avril Reeves | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||
Rosemary Anne Fisher | Ymddiriedolwr | 09 September 2020 |
|
|
||||
Mollie Muzzlewhite | Ymddiriedolwr | 09 September 2020 |
|
|
||||
Alice Muzzlewhite | Ymddiriedolwr | 11 July 2019 |
|
|
||||
Peter Thomas Berrington | Ymddiriedolwr | 11 July 2019 |
|
|
||||
Stephen John Gadsden | Ymddiriedolwr | 07 June 2018 |
|
|
||||
GERARD THOMAS ATKINS | Ymddiriedolwr | 25 May 2017 |
|
|
||||
PAUL RIGGETT | Ymddiriedolwr | 25 May 2017 |
|
|
||||
GEOFF GAYLOR | Ymddiriedolwr | 25 May 2017 |
|
|
||||
VICTORIA FERNAND | Ymddiriedolwr | 25 May 2017 |
|
|
||||
KAREN LOUISE NUTTING | Ymddiriedolwr | 25 May 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.08k | £9.66k | £8.20k | £25.57k | £22.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.15k | £8.19k | £8.49k | £31.27k | £22.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 19 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 19 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 21 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 21 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 25 May 2017
Gwrthrychau elusennol
(1) TO PROMOTE AND EDUCATE MEMBERS AND THE GENERAL PUBLIC IN THE MUSICAL ARTS WITH PARTICULAR REFERENCE TO MUSIC PRESENTED BY BRASS BANDS, BY MEANS OF CONCERTS, CONTESTS AND OTHER RELATED ACTIVITIES, KEEPING THE TRADITIONS OF BRASS BANDING IN ENGLAND. (2) TO EDUCATE MEMBERS AND PROSPECTIVE MUSICIANS OF ALL AGES IN THE SKILLS, ART AND SCIENCE OF MUSIC AS PERFORMED BY TRADITIONAL BRASS BANDS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
40 WILLOUGHBY CLOSE
GREAT BARFORD
BEDFORD
MK44 3LD
- Ffôn:
- 01234 870610
- E-bost:
- g.gaylor@btinternet.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window