BRITISH ASSOCIATION FOR AMERICAN STUDIES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement of education through the promotion of American studies for the public benefit (through conferences, publication, and support of research, teaching and access to archives and information about the United States).
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

16 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 05 Tachwedd 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 1002816 BRITISH ASSOCIATION FOR AMERICAN STUDIES
- 24 Tachwedd 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Michael James Collins | Cadeirydd | 24 April 2025 |
|
|
||||
Dr William David James Rees | Ymddiriedolwr | 24 April 2025 |
|
|
||||
David John Malcolm | Ymddiriedolwr | 05 July 2024 |
|
|
||||
Adam David Burns | Ymddiriedolwr | 11 April 2024 |
|
|
||||
Riziki Elizabeth Teresia Millanzi | Ymddiriedolwr | 11 April 2024 |
|
|
||||
David Timothy Ballantyne | Ymddiriedolwr | 11 April 2024 |
|
|
||||
Rebecca Stone | Ymddiriedolwr | 11 April 2024 |
|
|
||||
John Wills | Ymddiriedolwr | 11 April 2024 |
|
|
||||
Dr Christopher Lloyd | Ymddiriedolwr | 13 April 2023 |
|
|
||||
Dr Katherine Jernigan Ballantyne | Ymddiriedolwr | 13 April 2023 |
|
|
||||
Dr Hilary Emmett | Ymddiriedolwr | 13 April 2023 |
|
|||||
Dr Emily Brady | Ymddiriedolwr | 13 April 2023 |
|
|
||||
Catherine Dossett | Ymddiriedolwr | 13 April 2023 |
|
|
||||
Emma Ann Hall | Ymddiriedolwr | 13 June 2022 |
|
|
||||
Dr Rachele Jacovella Allegra Dini | Ymddiriedolwr | 08 June 2021 |
|
|
||||
Dr Elsa Devienne | Ymddiriedolwr | 03 June 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £170.46k | £130.32k | £115.25k | £210.48k | £114.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £118.17k | £59.15k | £57.16k | £208.46k | £164.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 01 Rhagfyr 2023 | 31 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 01 Rhagfyr 2023 | 31 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 08 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 08 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION REGISTERED 24 NOV 2016 AMENDED ON 09 MAY 2017 as amended on 14 Jun 2021 as amended on 11 Apr 2024
Gwrthrychau elusennol
“THE PURPOSE OF THE ASSOCIATION SHALL BE THE ADVANCEMENT OF EDUCATION THROUGH THE PROMOTION OF AMERICAN STUDIES FOR THE PUBLIC BENEFIT BY ALL OR ANY OF THE FOLLOWING MEANS: •THE ENCOURAGEMENT OF RESEARCH, TEACHING, EDUCATION AND PUBLICATION, PARTICULARLY IN THE UK; •THE HOLDING OF AMERICAN STUDIES CONFERENCES; •THE COLLECTION AND PRESERVATION OF DOCUMENTS AND ARTEFACTS RELATING TO THE UNITED STATES IN THE UK; •THE SUPPORT OF ACCESS TO ARCHIVES AND INFORMATION ABOUT THE UNITED STATES; •THE BROADENING OF KNOWLEDGE ABOUT THE UNITED STATES WITHIN THE UK; •THE PURSUIT OF ANY OTHER ACTIVITIES PROMOTING AMERICAN STUDIES AS THE TRUSTEES MAY DECIDE.”
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Liverpool John Moores University
John Foster Building
80-98 Mount Pleasant
LIVERPOOL
L3 5UZ
- Ffôn:
- 0151 231 5147
- E-bost:
- secretary@baas.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window