The Framlingham Foundation Trust T/A The Ed Sheeran Suffolk Music Foundation

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To make grants principally in respect of drama, music and arts teaching at Thomas Mills School and, secondarily, to make grants for other applications by pupils at Thomas Mills School in relation to sports and other activities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Suffolk
Llywodraethu
- 12 Rhagfyr 2016: CIO registration
- THE FRAMLINGHAM FOUNDATION TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILL ASHURST | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||
STEPH HARDWICK | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||
STUART JAMES CAMP | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.84k | £374 | £136.12k | £17.51k | £371.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £41.00k | £70.10k | £162.99k | £112.25k | £466.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Ionawr 2024 | 87 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Ionawr 2024 | 87 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 06 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 06 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 12 Dec 2016 as amended on 12 Mar 2020
Gwrthrychau elusennol
1) TO CONTRIBUTE TOWARDS OR FOR THE BENEFIT OR FURTHERANCE OF SUCH CHARITABLE INSTITUTIONS OR CHARITABLE PURPOSES IN SUCH MANNER AND (IF MORE THAN ONE) IN SUCH SHARES AS THE TRUSTEES SHALL IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION FROM TIME TO TIME DETERMINE AND IN PARTICULAR BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING TO OR TOWARDS OR FOR ALL OR ANY OF THE CHARITABLE PURPOSES SET OUT IN CLAUSE 3.2. 2) TO MAKE GRANTS PRINCIPALLY IN RESPECT OF MUSIC, DRAMA AND ARTS TEACHING AT THOMAS MILLS SCHOOL AND, SECONDARILY, TO MAKE GRANTS FOR OTHER APPLICATIONS BY PUPILS AT TMS IN RELATION TO SPORTS AND OTHER ACTIVITIES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HARDWICK & MORRIS
41 GREAT PORTLAND STREET
LONDON
W1W 7LA
- Ffôn:
- 01743292444
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window