THE VICTORIA WOOD FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1170494
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Victoria Wood Foundation was set up after the death of Victoria Wood. It seeks to support the areas of the arts that Victoria was interested in in her lifetime, and in the parts of the country where she spent most of her life, in and around London and in the North of England.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024

Cyfanswm incwm: £107,509
Cyfanswm gwariant: £284,586

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 30 Tachwedd 2016: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • THE VICTORIA WOOD CHARITABLE TRUST (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
DAVINA JANE WALTER Ymddiriedolwr 21 January 2021
TOWER HILL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Jane Wymark Ymddiriedolwr 01 June 2017
Dim ar gofnod
Lucy Ansbro Ymddiriedolwr 01 June 2017
Dim ar gofnod
Nigel Lilley Ymddiriedolwr 01 June 2017
Dim ar gofnod
Piers John Wenger Ymddiriedolwr 08 December 2016
Dim ar gofnod
CHARLOTTE ROSE SCOTT Ymddiriedolwr 20 April 2016
Dim ar gofnod
ROGER PHILIP GLOSSOP Ymddiriedolwr 20 April 2016
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £151.70k £202.80k £141.63k £130.00k £107.51k
Cyfanswm gwariant £367.44k £429.74k £224.34k £238.61k £284.59k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2024 27 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2024 27 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2023 27 Awst 2024 204 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2023 27 Awst 2024 204 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2022 11 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2022 11 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2021 01 Chwefror 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2021 01 Chwefror 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2020 04 Chwefror 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2020 04 Chwefror 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
PLUMPTON HOUSE
BENTS DRIVE
SHEFFIELD
S11 9RN
Ffôn:
07715593995