ymddiriedolwyr THE UNITED KINGDOM NETWORK OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL APPROACHES TO PSYCHOSIS.
Rhif yr elusen: 1172346
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Jacqueline Dillon | Cadeirydd | 05 July 2023 |
|
|
||||
Julia Macintosh | Ymddiriedolwr | 10 June 2024 |
|
|
||||
Dorothee Bonnigal-Katz | Ymddiriedolwr | 23 February 2024 |
|
|
||||
Dr Jill Hemmington | Ymddiriedolwr | 23 February 2024 |
|
|
||||
Simon Paul Downer | Ymddiriedolwr | 18 June 2021 |
|
|
||||
Jessica Pons | Ymddiriedolwr | 19 March 2021 |
|
|
||||
Sara Alsaraf | Ymddiriedolwr | 19 March 2021 |
|
|
||||
Eamonn Michael Flynn | Ymddiriedolwr | 13 November 2018 |
|
|
||||
NEIL JAMES CATON | Ymddiriedolwr | 08 September 2016 |
|
|
||||
JEN KILYON | Ymddiriedolwr | 31 August 2009 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.