THE TEMPSFORD MUSEUM AND ARCHIVES

Rhif yr elusen: 1174153
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We provide research and general public access to the museum's archives relating to Tempsford village and environs as well as RAF Tempsford. Also provide access to family history archives. The museum opens on the 1st Sunday of every month and also provides a meeting place for the community. Exhibitions are changed bi-monthly, talks and visits to historical locations are arranged.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £7,200
Cyfanswm gwariant: £5,590

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Bedford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 07 Awst 2017: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • TEMPSFORD MUSEUM AND ARCHIVES (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
STEVE JOHN COONEY Cadeirydd 07 August 2017
THE TEMPSFORD MEMORIAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Jane Worboys Ymddiriedolwr 18 November 2022
Dim ar gofnod
David William Sutton Ymddiriedolwr 18 November 2022
Dim ar gofnod
Paul Sharman Ymddiriedolwr 18 November 2022
Dim ar gofnod
LINDA BRENDA COLLINS Ymddiriedolwr 07 August 2017
STUART MEMORIAL HALL
Derbyniwyd: Ar amser
CAROLE ANNE GOSLING Ymddiriedolwr 07 August 2017
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.85k £11.57k £16.84k £5.51k £7.20k
Cyfanswm gwariant £4.40k £3.14k £5.58k £9.94k £5.59k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £100 £9.00k £13.28k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 06 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 06 Tachwedd 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 03 Tachwedd 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 03 Tachwedd 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 10 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 10 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 04 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 04 Rhagfyr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 19 Tachwedd 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 19 Tachwedd 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
69 STATION ROAD
TEMPSFORD
BEDS.
SG19 2AX
Ffôn:
01767640968