ymddiriedolwyr BROOKSIDE CENTRAL (CIO)
Rhif yr elusen: 1172037
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacqui Diane Idiens | Cadeirydd | 17 August 2017 |
|
|||||
Christopher John Maclean | Ymddiriedolwr | 28 May 2024 |
|
|
||||
Stuart Cook | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
Isabell Langford | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Annemarie Blissett | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Andrew Edward Hudson | Ymddiriedolwr | 18 August 2021 |
|
|
||||
JANET SHEILA SMITH | Ymddiriedolwr | 17 August 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.