MERTHYR TYDFIL HERITAGE TRUST LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Heritage Conservation and Regeneration
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru
Llywodraethu
- 14 Medi 1979: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORGAN JOHN CHAMBERS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Rob Edward Thomson | Ymddiriedolwr | 13 July 2021 |
|
|
||||
Edward Dawson | Ymddiriedolwr | 30 September 2019 |
|
|
||||
MALCOLM CONNOLLY | Ymddiriedolwr | 18 September 2017 |
|
|
||||
Alistair Norman Davies | Ymddiriedolwr | 21 April 2015 |
|
|
||||
Derek Games | Ymddiriedolwr | 21 April 2015 |
|
|
||||
Charlotte Mary Connolly | Ymddiriedolwr | 21 April 2015 |
|
|
||||
CAROLYN JACOB | Ymddiriedolwr | 21 April 2015 |
|
|||||
DR HEFIN JONES OBE | Ymddiriedolwr | 21 April 2015 |
|
|
||||
Tanya Davies | Ymddiriedolwr | 21 April 2015 |
|
|
||||
MR JOE ENGLAND | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £3.00k | £3.00k | £250 | £750 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £40 | £489 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 04 Tachwedd 2024 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 15 Ebrill 2024 | 167 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 09 Mehefin 2023 | 221 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 12 Tachwedd 2020 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 2 AUGUST 1979
Gwrthrychau elusennol
TO PRESERVE FOR THE BENEFIT OF THE RESIDENTS OF MERTHYR TYDFIL AND OF THE NATION AT LARGE WHATEVER OF THE HISTORICAL, ARCHITECTURA AND CONSTRUCTIONAL HERITAGE MAY EXIST IN AND AROUND MERTHYR TYDFIL IN THE FORM OF BUILDINGS AND ARTEFACTS OF PARTICULAR BEAUTY OR OF HISTORICAL, ARCHITECTURAL OR CONSTRUCTIONAL INTEREST AND ALSO TO IMPROVE, CONSERVE AND PROTECT THE ENVIRONMENT THERETO. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 3 OF THE MEMORANDUM.)
Maes buddion
MERTHYR TYDFIL AND THE NATION AT LARGE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Uplands
Vaynor Lane
Cefn Coed
Merthyr Tydfil
CF48 2HE
- Ffôn:
- 01685386501
- E-bost:
- mog.chambers@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window