JUSTICE MEXICO NOW

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Justice Mexico Now -JMN- aims to raise awareness of the human rights violations happening in Mexico, to end corruption and impunity surrounding the Mexican state and to support victims of violence in Mexico. Our mission is to call out human rights abuses and demand an end to impunity.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2022
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Lloegr
- Mecsico
Llywodraethu
- 28 Mawrth 2018: CIO registration
- JMN (Enw gwaith)
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAURA ALVAREZ TONIS M.A. | Cadeirydd | 28 March 2018 |
|
|
||||
ANDREW CHANTER GREGG | Ymddiriedolwr | 23 January 2022 |
|
|||||
Rupert Knox | Ymddiriedolwr | 23 January 2022 |
|
|
||||
GUADALUPE VALDEZ CASTILLA M.A. | Ymddiriedolwr | 28 March 2018 |
|
|
||||
LAURA ORTIZ MORALES | Ymddiriedolwr | 28 March 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.84k | £4 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.94k | £50 | £52 | £55 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 107 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 107 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 473 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 473 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Chwefror 2023 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 09 Chwefror 2023 | 9 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 18 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 25 Chwefror 2021 | 25 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 28 Mar 2018
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE HUMAN RIGHTS (AS SET OUT IN THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS AND SUBSEQUENT UNITED NATIONS CONVENTIONS AND DECLARATIONS) THROUGHOUT THE WORLD BY ALL OR ANY OF THE FOLLOWING MEANS: · MONITORING ABUSES OF HUMAN RIGHTS; · OBTAINING REDRESS FOR THE VICTIMS OF HUMAN RIGHTS ABUSE; · RELIEVING NEED AMONG THE VICTIMS OF HUMAN RIGHTS ABUSE; · RESEARCH INTO HUMAN RIGHTS ISSUES; · PROVIDING TECHNICAL ADVICE TO GOVERNMENT AND OTHERS ON HUMAN RIGHTS MATTERS; · CONTRIBUTING TO THE SOUND ADMINISTRATION OF HUMAN RIGHTS LAW; · COMMENTING ON PROPOSED HUMAN RIGHTS LEGISLATION; · RAISING AWARENESS OF HUMAN RIGHTS ISSUES; · PROMOTING PUBLIC SUPPORT FOR HUMAN RIGHTS; · PROMOTING RESPECT FOR HUMAN RIGHTS AMONG INDIVIDUALS AND CORPORATIONS; · INTERNATIONAL ADVOCACY OF HUMAN RIGHTS; · ELIMINATING INFRINGEMENTS OF HUMAN RIGHTS. IN FURTHERANCE OF THAT OBJECT BUT NOT OTHERWISE, THE TRUSTEES SHALL HAVE POWER TO ENGAGE IN POLITICAL ACTIVITY PROVIDED THAT THE TRUSTEES ARE SATISFIED THAT THE PROPOSED ACTIVITIES WILL FURTHER THE PURPOSES OF THE CHARITY TO AN EXTENT JUSTIFIED BY THE RESOURCES COMMITTED AND THE ACTIVITY IS NOT THE DOMINANT MEANS BY WHICH THE CHARITY CARRIES OUT ITS OBJECTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
JUSTICE MEXICO NOW
75-77 ST. JOHN STREET
LONDON
EC1M 4NN
- Ffôn:
- 07895309256
- E-bost:
- info@justicemexiconow.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window