Hanes ariannol CHARITY 4 HUMANITY
Rhif yr elusen: 1173359
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (307 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 20/11/2018 | 20/11/2019 | 20/11/2020 | 20/11/2021 | 20/11/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £55 | £0 | £4.50k | £4.22k | £1.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6 | £0 | £4.49k | £4.19k | £1.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.