ymddiriedolwyr WEST OXFORD COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1171599
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REBECCA HUXLEY | Cadeirydd | 05 February 2017 |
|
|
||||
Jane Whitaker | Ymddiriedolwr | 17 June 2022 |
|
|
||||
Kerry June Wright-Lynes | Ymddiriedolwr | 17 June 2022 |
|
|
||||
Saman Jamshidifard | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|||||
Rosalyn Kilbee | Ymddiriedolwr | 18 November 2019 |
|
|
||||
Lisa Bird | Ymddiriedolwr | 10 June 2018 |
|
|
||||
HELEN REID | Ymddiriedolwr | 05 February 2017 |
|
|
||||
SHAN SAUNDERS | Ymddiriedolwr | 05 February 2017 |
|
|
||||
LOUISE SIDDLE | Ymddiriedolwr | 05 February 2017 |
|
|
||||
MARTIN JOHN BOURNE | Ymddiriedolwr | 05 February 2017 |
|
|
||||
JIM MCMAHON | Ymddiriedolwr | 05 February 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.